Matemáticas sencillas

¿Quién dijo que los números son aburridos? Los números son objetivos, fríos, predecibles, pero no aburridos. Dicen que los hombres tenemos más facilidad para las matemáticas y que las mujeres tienen más facilidad para el arte, lo que en mi hogar se cumple, pues mi mujer, como buena diseñadora que es, reconoce montón de tonos de gris cuando todos los hombres sabemos que solo existen 2: plomo y gris ratón.

Aunque seguramente me equivoque, pues como existen también grandes artistas hombres, hay grandes matemáticas mujeres. Para reconocer colores no tengo idea, pero para resolver sencillas operaciones, tengo varios trucos que compartiré a continuación:

Multiplicar por 9, o 99, o 999

Multiplicar por 9 realmente es multiplicar por 10-1. Es decir:

9 x N =  N x (10 – 1) donde N es el valor a multiplicar,

9 N = (N x 10) – (N x 1)

Ejemplo 9 x 45

9 x 45 = ( 45 x 10 ) – 45

9 x 45  = 450 – 45

9 x 45 = 405

¿Estuvo claro? “Compliquemoslo” un poco.

Para multiplicar por 99 aplica el mismo truco, multiplicas por 100 – 1.

99 x 14 = 1400 – 14 = 1386

Multiplicar por 999 es lo mismo que multiplicar por 1000 – 1.

999 x 38 = 38 x (1000-1) = 38000 – 38 = 37962.

Multiplicar por 5

Multiplicar por 5 es lo mismo que multiplicar por 10 y luego dividirlo por 2. No olvidemos que multiplicar por 10 es lo mismo que añadir un cero al número.
13 x 5 = 130 / 2 = 65

84 x 5 = 840 / 2 = 420

2466 x 5 = 24660/ 2 = 12330

Multiplicar por 11

Para multiplicar un número por 11 se suman pares de números adyacentes de derecha a izquierda, quedando los de los extremos igual.

Es más fácil entenderlo con números:

Para multiplicar 523 por 11 vamos de derecha a izquierda. A los extremos ponemos el 5 y el 3.

Luego vamos de derecha a izquierda: 3 + 2 = 5

El dígito que sigue sería la suma de los dos siguientes: 2 +  5 = 7

Entonces 523 x 11 =5753

Ahora, un ejemplo “llevando”.

821 x 11

Ponemos el 8 y el 1 a los extremos del resultado.

De derecha a izquierda colocamos:

1 + 2 = 3

2 + 8 = 10

Entonces sumamos el 1 que sobra al 8 del extremo:

Ergo: 821 x 11 = 9031

Multiplicar por 25

Para multiplicar por 25 multiplicamos por 100 (solo añadimos dos ceros al número) y luego lo dividimos por 4, o más fácil aún, dividimos dos veces para dos. Ejemplo:

48 x 25 = 4800 / 2 = 2400 / 2 =1200

48 x 25 = 1200

Sacar porcentajes sin calculadora:

Para sacar el 10% quitamos un 0 al número* y le restamos ese dígito.

Ejemplo: El 10% de 400 es 400 – 40 = 360.

(Quitar un cero equivale a correr una coma a la izquierda, es decir 40,0)

Para sacar el 50% sacamos la mitad.

Ejemplo: El 50% de 400 es 400 / 2 = 200

Para sacar el 60% sacamos el 50% y el 10% haciendo mentalmente las dos operaciones anteriores:

El 60% de 400 es 400 – [(40) + (200)]

400 – 240 = 160

Es decir que si un artículo que cuesta $400 que está al 60% de descuento costaría $160 ¡Una ganga! Y es muy útil saber hacer estos calculos mentales para luego no endeudarse demasiado, como expliqué en otro post.

Bueno, yo no sé rematar artísticamente los posts. Los comentarios me motivan. Comenten para que siga posteando en el blog de mi mujercita.

© 2010, Pitonizza Punto Com. Licencia de uso: Atribución-SinDerivadas CC BY-ND

Si gustas, deja una propina para este artículo.

Mis libros

© 2010, Pitonizza Punto Com. Licencia de uso: Atribución-SinDerivadas CC BY-ND

Si gustas, deja una propina para este artículo.

(Visited 114 times, 1 visits today)

(Visited 114 times, 1 visits today)

Facebook comments:


Comments

Leave a Reply